I Governo Dini
Dal 17 gennaio 1995 al 17 maggio 1996
XII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 17 gennaio 1995 al 22 gennaio 1995
Ministero degli affari esteri
-
-
Susanna Agnelli
-
Ministro
dal 17.01.1995
al 17.05.1996
con delega per gli italiani nel mondo (18.01.1995)